11. septemberMie Rahbek Thomsen blir med i styretAUBO Køkken & Bad Slagelse A/SMie Rahbek Thomsen erstatter Henrik Christian Ravn i styret for AUBO Køkken & Bad Slagelse A/S etter en periode på 2 år.Se mere
2. augustUnderskudd på DKK 207.283 AUBO Køkken & Bad Slagelse A/SAUBO Køkken & Bad Slagelse A/S offentliggjør regnskap for perioden 17. januar 2023 til 30. april. Henrik Christian Ravn er medlem av styret.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 136.412 The Squash Club ApSThe Squash Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Christian Ravn eier 24,3% av virksomheten.Se mere
3. maiAdresseendringAUBO Køkken & Bad Slagelse A/SAUBO Køkken & Bad Slagelse A/S flytter til ny adresse i Slagelse. Henrik Christian Ravn er medlem av styret.Se mere
19. september 2023Overskudd på DKK 6,6 mio.Ravn IT A/SRavn IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.HR HOLDING SLAGELSE ApSHR HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2023Overskudd på DKK 71.175 Ravn Ejendomme & Invest ApSRavn Ejendomme & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2023Underskudd på DKK 80.629 The Squash Club ApSThe Squash Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Christian Ravn eier 24,3% av virksomheten.Se mere
17. januar 2023StiftelseAUBO Køkken & Bad Slagelse A/SAUBO Køkken & Bad Slagelse A/S stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. Henrik Christian Ravn er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Endring i eierkretsenThe Squash Club ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av The Squash Club ApS. Henrik Christian Ravn eier fortsat 24,3% av virksomheten.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 3,7 mio.Ravn IT A/SRavn IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 81.957 Ravn Ejendomme & Invest ApSRavn Ejendomme & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.HR HOLDING SLAGELSE ApSHR HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
15. april 2022Overskudd på DKK 112.345 The Squash Club ApSThe Squash Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Christian Ravn eier 24,3% av virksomheten.Se mere
1. januar 2022Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeRavn Ejendomme & Invest ApSTidligere bransje: Anden udlejning af boliger. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2021Overskudd på DKK 4,1 mio.Ravn IT A/SRavn IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.HR HOLDING SLAGELSE ApSHR HOLDING SLAGELSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2021Overskudd på DKK 19.267 Ravn Ejendomme & Invest ApSRavn Ejendomme & Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Christian Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Endring i eierkretsenThe Squash Club ApSHenrik Christian Ravn øker sitt reelle eierskap av The Squash Club ApS.Se mere
21. april 2021Underskudd på DKK 177.835 The Squash Club ApSThe Squash Club ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. desember 2019 til 31. desember 2020. Henrik Christian Ravn eier 21,7% av virksomheten.Se mere