19. augustStiftelseCore Investments ApSCore Investments ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. augustEndring i eierkretsenEjendomskreditfonden A/SJens Kindberg reduserer sitt reelle eierskap av Ejendomskreditfonden A/S. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. augustStiftelseVaekstkapital Core Investments A/SVaekstkapital Core Investments A/S stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juliEndring i eierkretsenEjendomskreditfonden A/SJens Kindberg reduserer sitt reelle eierskap av Ejendomskreditfonden A/S. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 5,0 mio.Sofia Residential Development A/SSofia Residential Development A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Deigaard er medlem av styret.Se mere
26. juniJens Kindberg forlater ledelsenSofia Residential Development A/SJens Kindberg forlater ledelsen for Sofia Residential Development A/S etter en periode på 4 år. Henrik Deigaard er medlem av styret.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 402.282 HENRIK DEIGAARD HOLDING ApSHENRIK DEIGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 348.045 BRDR. DEIGAARD ApSBRDR. DEIGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. juniUnderskudd på DKK 543.794 Ejendomskreditfonden A/SEjendomskreditfonden A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2023 til 31. desember 2023. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniJens Kindberg forlater ledelsenSEE Residential A/SJens Kindberg forlater ledelsen for SEE Residential A/S etter en periode på 2 år. Henrik Deigaard er styreleder.Se mere
11. juniEndring i eierkretsenEjendomskreditfonden A/SJens Kindberg reduserer sitt reelle eierskap av Ejendomskreditfonden A/S. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniOverskudd på DKK 1,3 mio.SEE Residential A/SSEE Residential A/S offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2022 til 31. desember 2023. Henrik Deigaard er styreleder.Se mere
3. juniStiftelseTrim Ejendomsselskab A/STrim Ejendomsselskab A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henrik Deigaard er medlem av styret.Se mere
22. maiMajbritt Stabell Christensen blir med i styretSEE Residential A/SMajbritt Stabell Christensen erstatter Georgi Kirov i styret for SEE Residential A/S etter en periode på 2 år. Henrik Deigaard er fortsatt styreleder.Se mere
6. maiHenrik Deigaard blir med i styretVaekstkapital A/SHenrik Deigaard erstatter Ole Krabbe i styret for Vaekstkapital A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
6. maiMajbritt Stabell Christensen blir med i ledelsenVaekstkapital A/SMajbritt Stabell Christensen erstatter Ole Krabbe i ledelsen for Vaekstkapital A/S etter en periode på 7 måneder. Henrik Deigaard er medlem av styret.Se mere
6. maiAdresseendringEjendomskreditfonden A/SEjendomskreditfonden A/S flytter fra Svendborg til København S. Henrik Deigaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilHenrik Deigaard blir med i styretEjendomskreditfonden A/SHenrik Deigaard blir med i styret for Ejendomskreditfonden A/S.Se mere
30. aprilHenrik Deigaard blir med i ledelsenEjendomskreditfonden A/SHenrik Deigaard erstatter Casper Slumstrup i ledelsen for Ejendomskreditfonden A/S etter en periode på 9 måneder.Se mere
11. aprilEndring i eierkretsenSEE Residential A/SJens Kindberg er ikke lenger registrert som reell eier av SEE Residential A/S. Henrik Deigaard er styreleder.Se mere