LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Djernis Schütze er medlem af ledelsen.
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Djernis Schütze er medlem af ledelsen.
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Djernis Schütze er medlem af ledelsen.
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Djernis Schütze er medlem af ledelsen.
LASSEN RICARD ADVOKATAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Djernis Schütze er medlem af ledelsen.