12. mars 2009Henrik Elkjær forlater styretFORTUNA HJØRRING A/SHenrik Elkjær forlater styret for FORTUNA HJØRRING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
27. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: SportsklubberFORTUNA HJØRRING A/STidligere bransje: Idrætsklubber. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere
26. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere
5. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortFORTUNA HJØRRING A/SFORTUNA HJØRRING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere
9. mars 2006Erstatning i styretFORTUNA HJØRRING A/S5 endringer i styret for FORTUNA HJØRRING A/S. Henrik Elkjær er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mars 2006Karsten Mejer Dissing blir med i ledelsenFORTUNA HJØRRING A/SKarsten Mejer Dissing erstatter Anne Mette Bech Christensen i ledelsen for FORTUNA HJØRRING A/S etter en periode på 4 måneder. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere
9. november 2005Henrik Elkjær blir med i styretFORTUNA HJØRRING A/SHenrik Elkjær blir med i styret for FORTUNA HJØRRING A/S.Se mere
9. november 2005Anne Mette Bech Christensen blir med i ledelsenFORTUNA HJØRRING A/SAnne Mette Bech Christensen erstatter Lene Filholm i ledelsen for FORTUNA HJØRRING A/S etter en periode på 8 år. Henrik Elkjær er medlem av styret.Se mere