21. aprilOverskudd på DKK 0 Eppers Holding ApSEppers Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mai 2023Overskudd på DKK 0 Eppers Holding ApSEppers Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 0 Eppers Holding ApSEppers Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. mai 2022Henrik Eppers forlater ledelsenStylewise Nordic ApSHenrik Eppers forlater ledelsen for Stylewise Nordic ApS etter en periode på 4 år.Se mere
3. mai 2022Endring i eierkretsenStylewise Nordic ApSHenrik Eppers er ikke lenger registrert som reell eier av Stylewise Nordic ApS.Se mere
6. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabEppers Holding ApSEppers Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Eppers Holding ApS. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabStylewise Nordic ApSStylewise Nordic IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Stylewise Nordic ApS. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2021Regnskap for 2020 omgjortEppers Holding IVSEppers Holding IVS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. juli 2021Overskudd på DKK 136.535 Stylewise Nordic IVSStylewise Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2021Overskudd på DKK 0 Eppers Holding IVSEppers Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. august 2020Underskudd på DKK 406.873 Stylewise Nordic IVSStylewise Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 0 Eppers Holding IVSEppers Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2020AdresseendringStylewise Nordic IVSStylewise Nordic IVS flytter fra Solrød Strand til København S. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2019Endring i eierkretsenStylewise Nordic IVSHans Ottar Lindberg registrert som reell eier av Stylewise Nordic IVS. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2019Underskudd på DKK 46.568 Stylewise Nordic IVSStylewise Nordic IVS offentliggjør regnskap for perioden 17. mars 2018 til 31. desember 2018. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2019StiftelseEppers Holding IVSEppers Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henrik Eppers er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2018Endring i eierkretsenStylewise Nordic IVSMartin Scherning Rix registrert som reell eier av Stylewise Nordic IVS. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018Nytt navn: Stylewise Nordic IVSBellfield Nordic clothing IVSBellfield Nordic clothing IVS skifter navn til Stylewise Nordic IVS. Henrik Eppers er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2018Henrik Eppers blir med i ledelsenBellfield Nordic clothing IVSHenrik Eppers blir med i ledelsen for Bellfield Nordic clothing IVS.Se mere
1. april 2018Endring i eierkretsenBellfield Nordic clothing IVSHenrik Eppers registrert som reell eier av Bellfield Nordic clothing IVS.Se mere