26. maiUnderskudd på DKK 43.407 Datoselskabet I af 17. maj 2021 A/SDatoselskabet I af 17. maj 2021 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
26. maiUnderskudd på DKK 40.847 Datoselskabet II af 17. maj 2021 A/SDatoselskabet II af 17. maj 2021 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
22. mars · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerHenrik Eriksen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Thyholm Murer A/S i stedet for Poul-Erik Gravgaard. Les artikkel
22. mars · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 12Henrik Eriksen er indtrådt som bestyrelsesformand hos Thyholm Murer A/S i stedet for Poul-Erik Gravgaard. Les artikkel
15. marsOverskudd på DKK 1,3 mio.THYHOLM MURER A/STHYHOLM MURER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Henrik Eriksen er styreleder.Se mere
15. marsHenrik Eriksen blir med i styretTHYHOLM MURER A/SHenrik Eriksen blir med i styret for THYHOLM MURER A/S.Se mere
8. desember 2023 · licitationen.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 49Henrik Eriksen er indtrådt i bestyrelsen hos SM Entreprenørfirma A/S i stedet for Bo Eriksson. Les artikkel
1. desember 2023Henrik Eriksen blir med i styretSM ENTREPRENØRFIRMA A/SHenrik Eriksen erstatter Bo Eriksson i styret for SM ENTREPRENØRFIRMA A/S etter en periode på 33 år.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 34.798 EBR Byggerådgivning ApSEBR Byggerådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Underskudd på DKK 66.594 Eriksen NextGen ApSEriksen NextGen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.HENRIK ERIKSEN HOLDING ApSHENRIK ERIKSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2023Underskudd på DKK 769.129 Ares Aulum A/SAres Aulum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
5. september 2023Underskudd på DKK 159.706 ARES Holding Aulum A/SARES Holding Aulum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
31. august 2023Underskudd på DKK 170.112 ARES Partners A/SARES Partners A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
3. april 2023Underskudd på DKK 122.728 Datoselskabet II af 17. maj 2021 A/SDatoselskabet II af 17. maj 2021 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
3. april 2023Underskudd på DKK 23.322 Datoselskabet I af 17. maj 2021 A/SDatoselskabet I af 17. maj 2021 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
11. november 2022 · Erhvervplus.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet hos virksomhed i SkiveVirksomheden ledes af direktør Henrik Eriksen. Les artikkel
11. november 2022Overskudd på DKK 290.269 EBR Byggerådgivning ApSEBR Byggerådgivning ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2022Underskudd på DKK 619.353 ARES Holding Aulum A/SARES Holding Aulum A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem av styret.Se mere
2. november 2022Underskudd på DKK 7.500 Eriksen NextGen ApSEriksen NextGen ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. november 2021 til 30. juni. Henrik Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere