23. juliAllan Jensen Vestergaard blir ny styrelederHarco Services A/SAllan Jensen Vestergaard erstatter Axel Manøe Jepsen som styreleder hos Harco Services A/S etter en periode på 4 måneder. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
23. juliAllan Jensen Vestergaard blir ny styrelederHarco Heavy Lifting A/SAllan Jensen Vestergaard erstatter Axel Manøe Jepsen som styreleder hos Harco Heavy Lifting A/S etter en periode på 2 år. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
23. juliAllan Jensen Vestergaard blir ny styrelederHarco A/SAllan Jensen Vestergaard erstatter Axel Manøe Jepsen som styreleder hos Harco A/S etter en periode på 4 måneder. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
23. juliAllan Jensen Vestergaard blir med i styretHarco Holding ApSAllan Jensen Vestergaard erstatter Axel Manøe Jepsen i styret for Harco Holding ApS etter en periode på 4 måneder. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
11. juliAnders Mørk-Hansen forlater ledelsenHarco Services A/SAnders Mørk-Hansen forlater ledelsen for Harco Services A/S etter en periode på 4 uker. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 102.955 Harkes ApSHarkes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Harkes er medlem af ledelsen.Se mere
13. juniAnders Mørk-Hansen blir med i ledelsenHarco Services A/SAnders Mørk-Hansen blir med i ledelsen for Harco Services A/S. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
21. mai · jv.dkVækstkomet løfter sig over alle andre: Overskuddet vokser 422 procent og omsætningen runder nu 100 millionerHarco er ejet af Jess Jung, Anders Mikkelsen, Henrik Harkes og Claus Janbæk Jørgensen.Les artikkel
15. maiOverskudd på DKK 26 mio.Harco Heavy Lifting A/SHarco Heavy Lifting A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
23. april · voresbyesbjerg.dkNye virksomheder i Esbjerg i sidste månedHarco A/S tilhører branchen Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr og er ejet af Anders Brunbjerg Mikkelsen, Jess Jung Poulsen og Henrik Harkes. Les artikkel
19. marsStiftelseHarco A/SHarco A/S stiftes i bransjen fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
19. marsStiftelseHarco Services A/SHarco Services A/S stiftes i bransjen kombinerede serviceydelser. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
19. marsStiftelseHarco Technology ApSHarco Technology ApS stiftes i bransjen leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
14. marsStiftelseHarco Holding ApSHarco Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henrik Harkes eier 26% av virksomheten.Se mere
22. februar · metal-supply.dkLøftespecialist har fået ny direktørNy mand i spidsen for virksomheden er Sten Dyrmose, der overtager posten efter medejer Henrik Harkes, der dog fortsætter som chief commercial officer, CCO. Les artikkel
22. februar · jv.dkPå få år er kometfirma gået fra nul til 40 ansatte: Nu skal ny direktør forløse ambitiøse planerEjerskabet Harco er ejet af Jess Jung, Anders Mikkelsen, Henrik Harkes og Claus Janbæk Jørgensen. Les artikkel
12. januar · energy-supply.dkUgens rokader: Nyt fra BlueKolding, Enfor og L-NetGrundfos er en af verdens største producenter af pumper Sten Dyrmose er indtrådt i direktionen hos Harco Heavy Lifting A/S i stedet for Henrik Harkes Harco Heavy Lifting A/S er specialiseret i installation, service og vedligehold af havvindmøller. Les artikkel
1. januarSten Dyrmose blir med i ledelsenHarco Heavy Lifting A/SSten Dyrmose erstatter Henrik Harkes i ledelsen for Harco Heavy Lifting A/S etter en periode på 2 år.Se mere
15. juni 2023Underskudd på DKK 458.937 Harkes ApSHarkes ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Harkes er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Overskudd på DKK 6,1 mio.Harco Heavy Lifting A/SHarco Heavy Lifting A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Harkes er medlem af ledelsen.Se mere