30. juniUnderskudd på DKK 589.183 HOLMSGAARD A/SHOLMSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Holmsgaard Larsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 520.475 HOLMSGAARD HOLDING ApSHOLMSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar · mestertidende.dkNyt fra byggeriets bestyrelser og direktionerHenrik Holmsgaard Larsen er udtrådt af direktionen, men udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Anne-Mette Madsen. Les artikkel
12. januar · building-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 2Henrik Holmsgaard Larsen er udtrådt af direktionen, men udnævnt som bestyrelsesformand i stedet for Anne-Mette Madsen. Les artikkel
1. januarHenrik Holmsgaard Larsen blir med i styretHOLMSGAARD A/SHenrik Holmsgaard Larsen blir med i styret for HOLMSGAARD A/S.Se mere
1. januarPeter Ejvind Hesdorf blir med i ledelsenHOLMSGAARD A/SPeter Ejvind Hesdorf blir med i ledelsen for HOLMSGAARD A/S. Henrik Holmsgaard Larsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenHOLMSGAARD A/SHenrik Holmsgaard Larsen registrert som reell eier av HOLMSGAARD A/S.Se mere
31. desember 2023Henrik Holmsgaard Larsen forlater ledelsenHOLMSGAARD A/SHenrik Holmsgaard Larsen forlater ledelsen for HOLMSGAARD A/S etter en periode på 14 år.Se mere
30. desember 2023Endring i eierkretsenHOLMSGAARD A/SHenrik Holmsgaard Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av HOLMSGAARD A/S.Se mere
5. desember 2023Peter Sperling forlater styretHOLMSGAARD A/SPeter Sperling forlater styret for HOLMSGAARD A/S etter en periode på 2 år. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 276.455 HOLMSGAARD A/SHOLMSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Overskudd på DKK 187.269 HOLMSGAARD HOLDING ApSHOLMSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022AdresseendringHOLMSGAARD HOLDING ApSHOLMSGAARD HOLDING ApS flytter til ny adresse i København S. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2022AdresseendringHOLMSGAARD A/SHOLMSGAARD A/S flytter til ny adresse i København S. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2022Overskudd på DKK 465.789 HOLMSGAARD HOLDING ApSHOLMSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2022Overskudd på DKK 663.938 HOLMSGAARD A/SHOLMSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2022Henrik Holmsgaard Larsen forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET 2001 ApSHenrik Holmsgaard Larsen forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET 2001 ApS etter en periode på 16 år.Se mere
2. mai 2022Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET 2001 ApSHenrik Holmsgaard Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMSSELSKABET 2001 ApS.Se mere
1. august 2021Peter Sperling blir med i styretHOLMSGAARD A/SPeter Sperling blir med i styret for HOLMSGAARD A/S. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 1,8 mio.HOLMSGAARD HOLDING ApSHOLMSGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Holmsgaard Larsen er medlem af ledelsen.Se mere