26. juni 2020Christian Nordling blir med i ledelsenH. NORDLING HOLDING ApSChristian Nordling erstatter Henrik Høg Nordling i ledelsen for H. NORDLING HOLDING ApS etter en periode på 14 år.Se mere
18. juni 2019Endring i eierkretsenH. NORDLING HOLDING ApSHenrik Høg Nordling er ikke lenger registrert som reell eier av H. NORDLING HOLDING ApS.Se mere
18. juni 2019Endring i eierkretsenNORDLING MINKAVL ApSHenrik Høg Nordling er ikke lenger registrert som reell eier av NORDLING MINKAVL ApS.Se mere
4. juni 2019Underskudd på DKK 232.562 NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
31. mai 2019Overskudd på DKK 8.186 H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2018Overskudd på DKK 2,3 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
4. juni 2018Overskudd på DKK 1,1 mio.H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 843.320 H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 1,7 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 1,5 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
3. juni 2016Overskudd på DKK 718.853 H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2015Overskudd på DKK 2,5 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
17. juni 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2014Overskudd på DKK 5,4 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Høg Nordling eier 35,6% av virksomheten.Se mere
20. juni 2014Overskudd på DKK 2,6 mio.H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2013Christian Nordling blir med i ledelsenNORDLING MINKAVL ApSChristian Nordling erstatter Henrik Høg Nordling i ledelsen for NORDLING MINKAVL ApS etter en periode på 7 år.Se mere
12. juni 2013Overskudd på DKK 2,3 mio.H. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2013Overskudd på DKK 4,6 mio.NORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortNORDLING MINKAVL ApSNORDLING MINKAVL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortH. NORDLING HOLDING ApSH. NORDLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henrik Høg Nordling er medlem af ledelsen.Se mere