20. augustHenrik Jørgen Larsen forlater styretDigital Danmark A/SHenrik Jørgen Larsen forlater styret for Digital Danmark A/S etter en periode på 5 år.Se mere
23. aprilChristina Chaquevit Lindhard Stuhr blir med i styretHJL Byg A/SChristina Chaquevit Lindhard Stuhr erstatter Laila Stæhr i styret for HJL Byg A/S etter en periode på 2 år. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarOverskudd på DKK 104.568 HJ LARSEN HOLDING ApSHJ LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 98.859 MobileGift ApSMobileGift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 29.938 HJL Byg A/SHJL Byg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 50.672 HJL Ejendom ApSHJL Ejendom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023Underskudd på DKK 32.293 CH Larsen Auto ApSCH Larsen Auto ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Ny bransje: Autoreparationsværksteder mv.CH Larsen Auto ApSTidligere bransje: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Henrik Jørgen Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. oktober 2023Nytt navn: CH Larsen Auto ApSLH BYG ApSLH BYG ApS skifter navn til CH Larsen Auto ApS. Henrik Jørgen Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 20.652 Digital Danmark A/SDigital Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Jørgen Larsen er styreleder.Se mere
12. mai 2023Underskudd på DKK 2,0 mio.HJ LARSEN HOLDING ApSHJ LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2023Ny status NORMALHJ LARSEN HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Henrik Jørgen Larsen blir med i ledelsenHJ LARSEN HOLDING ApSHenrik Jørgen Larsen blir med i ledelsen for HJ LARSEN HOLDING ApS.Se mere
7. februar 2023Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHJ LARSEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Henrik Jørgen Larsen eier 100% av virksomheten.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 356.023 HJL Byg A/SHJL Byg A/S offentliggjør regnskap for perioden 24. september 2021 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022Underskudd på DKK 44.029 LH BYG ApSLH BYG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. desember 2022Overskudd på DKK 236.345 HJL Ejendom ApSHJL Ejendom ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2022Underskudd på DKK 27.759 MobileGift ApSMobileGift ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Jørgen Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2022Endring i eierkretsenEntreprenørselskabet af 15. september 2010 ApSHenrik Jørgen Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av Entreprenørselskabet af 15. september 2010 ApS.Se mere
10. oktober 2022AdresseendringDigital Danmark A/SDigital Danmark A/S flytter fra København K til Hvidovre. Henrik Jørgen Larsen er styreleder.Se mere