2. oktober 2019Henrik Kahr forlater styretTILST EJENDOMME ApSHenrik Kahr forlater styret for TILST EJENDOMME ApS etter en periode på 32 år.Se mere
13. mars 2019Underskudd på DKK 385.283 TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
13. april 2018Overskudd på DKK 1,8 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2017AdresseendringTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S flytter fra Børkop til Juelsminde. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
30. september 2017AdresseendringTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S flytter til ny adresse i Børkop. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
27. mai 2017Overskudd på DKK 4,1 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
6. januar 2017AdresseendringTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S flytter fra Bredsten til Børkop. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
18. januar 2016Underskudd på DKK 8,7 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
26. mai 2015Underskudd på DKK 1,3 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
14. juni 2014Overskudd på DKK 1,1 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
29. januar 2014Overskudd på DKK 7,1 mio.TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Overskudd på DKK 17.036 TILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
5. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
9. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
1. juni 2010Henrik Kahr forlater styretHMH INVEST GROUP A/SHenrik Kahr forlater styret for HMH INVEST GROUP A/S etter en periode på 8 år.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortLASER GULVE A/SLASER GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortLASER GULVE A/SLASER GULVE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere
3. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortTILST EJENDOMME A/STILST EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Kahr er medlem av styret.Se mere