30. septemberHenrik Krøjberg Lodberg blir med i styretAH METAL SOLUTIONS A/SHenrik Krøjberg Lodberg blir med i styret for AH METAL SOLUTIONS A/S.Se mere
30. septemberEndring i eierkretsenAH METAL SOLUTIONS A/SJesper Høvelskov er ikke lenger registrert som reell eier av AH METAL SOLUTIONS A/S. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem av styret.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 12 mio.JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
17. juniUnderskudd på DKK 1.949 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 7,3 mio.JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 1.507 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023AdresseendringHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS flytter til ny adresse i Haslev. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2022Overskudd på DKK 10 mio.JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
1. juli 2022Underskudd på DKK 1.563 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2021Overskudd på DKK 3,8 mio.JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
9. juli 2021Underskudd på DKK 1.563 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberJH Holding II A/STidligere bransje: Uoplyst. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
26. oktober 2020Overskudd på DKK 402.611 JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
26. oktober 2020Underskudd på DKK 1.533 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
24. desember 2019Endring i eierkretsenJH Holding II A/SJesper Høvelskov reduserer sitt reelle eierskap av JH Holding II A/S. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
11. juli 2019Overskudd på DKK 1,4 mio.JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
5. juli 2019Underskudd på DKK 1.593 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2018Overskudd på DKK 285.500 JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere
6. juli 2018Underskudd på DKK 1.280 Henrik Krøjberg Lodberg Holding ApSHenrik Krøjberg Lodberg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2017Underskudd på DKK 417.980 JH Holding II A/SJH Holding II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Henrik Krøjberg Lodberg er styreleder.Se mere