3. desember 2003Henrik Larsen forlater ledelsenSTONE-TECH ApSHenrik Larsen forlater ledelsen for STONE-TECH ApS etter en periode på 2 år.Se mere
29. september 2003Henrik Larsen forlater ledelsenWOOD-TECH ApSHenrik Larsen forlater ledelsen for WOOD-TECH ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortWOOD-TECH ApSWOOD-TECH ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Henrik Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortWOOD-TECH HOLDING ApSWOOD-TECH HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni 2002. Henrik Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2001StiftelseWOOD-TECH HOLDING ApSWOOD-TECH HOLDING ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Henrik Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2001StiftelseWOOD-TECH ApSWOOD-TECH ApS stiftes i bransjen malerforretninger. Henrik Larsen er medlem af ledelsen.Se mere