27. februarOverskudd på DKK 7,8 mio.Forza Leasing A/SForza Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2023 · Motor MagasinetForza Leasing udvider med jysk franchisetagerHos Forza Leasing A/S er adm. direktør Henrik Boss da også både tilfreds og forventningsfuld. Les artikkel
20. februar 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.Forza Leasing A/SForza Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 30. september 2022. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2022Lasse Frost forlater ledelsenForza Leasing A/SLasse Frost forlater ledelsen for Forza Leasing A/S etter en periode på 11 år. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2022Overskudd på DKK 5,9 mio.Forza Leasing A/SForza Leasing A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
21. mars 2022 · Motor Magasinet- Vores styrke er, at vi har alle bilmærker - og tilmed både nye og brugte bilerHenrik Boss, direktør hos Forza Leasing, er begejstret for det nye samarbejde og siger: Les artikkel
5. januar 2022Erstatning i styretForza Leasing A/S7 endringer i styret for Forza Leasing A/S. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2022Henrik Lau Boss blir med i ledelsenForza Leasing A/SHenrik Lau Boss blir med i ledelsen for Forza Leasing A/S.Se mere
5. januar 2022Endring i eierkretsenForza Leasing A/S4 personer endrer deres reelle eierskab av Forza Leasing A/S. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021 · Motor MagasinetFleggaard Leasing i markant opkøb: Overtager Forza LeasingForza-ledelse fortsætter i direktionen Også hos Forza Leasing er der tilfreds med handlen, hvor ejere og partnere, Lasse Frost og Henrik Boss fortsætter i direktionen i selskabet. Les artikkel
8. desember 2021 · Finans.dkFleggaard viser muskler med nyt opkøb i leasingbranchenForza Leasing blev stiftet i 2010 af iværksætteren Lars Frost, og han fortsætter i selskabet sammen med sin partner Henrik Boss. Les artikkel
4. januar 2012Henrik Lau Boss slutter som adm. direktørKIDS GALLERY ApSHenrik Lau Boss slutter som adm. direktør i KIDS GALLERY ApS.Se mere
8. mars 2011Henrik Lau Boss forlater ledelsenTHE FASHION GALLERY ApSHenrik Lau Boss forlater ledelsen for THE FASHION GALLERY ApS etter en periode på 3 år.Se mere
31. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortKIDS GALLERY ApSKIDS GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henrik Lau Boss er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. januar 2011Katrine Leerhøj Aaby forlater ledelsenKIDS GALLERY ApSKatrine Leerhøj Aaby forlater ledelsen for KIDS GALLERY ApS etter en periode på 3 år. Henrik Lau Boss er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortKIDS GALLERY ApSKIDS GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henrik Lau Boss er adm. direktør i virksomheten.Se mere
27. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortTHE FASHION GALLERY ApSTHE FASHION GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortKIDS GALLERY ApSKIDS GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Lau Boss er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortTHE FASHION GALLERY ApSTHE FASHION GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Lau Boss er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2008Regnskap for 2007 offentligjortKIDS GALLERY ApSKIDS GALLERY ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Lau Boss er adm. direktør i virksomheten.Se mere