11. juniUnderskudd på DKK 198.398 MESTERBYG KLOKKERHOLM A/SMESTERBYG KLOKKERHOLM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 114.193 LUNA EJENDOMME ApSLUNA EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juniOverskudd på DKK 320.274 LUNA STEEN HOLDING ApSLUNA STEEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
23. april · vores-hjallerup.dkNye virksomheder i Hjallerup i sidste månedHjallerup Ejendomme ApS tilhører branchen Udlejning af erhvervsejendomme og er ejet samt ledet af Martin Kærsgaard og Henrik Luna Steen. Les artikkel
16. aprilOverskudd på DKK 872.164 Bakkens Erhvervspark ApSBakkens Erhvervspark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsStiftelseHjallerup Ejendomme ApSHjallerup Ejendomme ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 294.974 LUNA EJENDOMME ApSLUNA EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 378.573 MESTERBYG KLOKKERHOLM A/SMESTERBYG KLOKKERHOLM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.LUNA STEEN HOLDING ApSLUNA STEEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2023Overskudd på DKK 2,4 mio.Bakkens Erhvervspark ApSBakkens Erhvervspark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 138.031 MESTERBYG KLOKKERHOLM A/SMESTERBYG KLOKKERHOLM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 580.583 LUNA STEEN HOLDING ApSLUNA STEEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2022Overskudd på DKK 402.148 LUNA EJENDOMME ApSLUNA EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
14. februar 2022Overskudd på DKK 100.424 Bakkens Erhvervspark ApSBakkens Erhvervspark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2021Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeBakkens Erhvervspark ApSTidligere bransje: Køb og salg af egen fast ejendom. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2021AdresseendringBakkens Erhvervspark ApSBakkens Erhvervspark ApS flytter fra Østervrå til Hjallerup. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Underskudd på DKK 7.090 Bakkens Erhvervspark ApSBakkens Erhvervspark ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2020 til 31. desember 2020. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2021Henrik Luna Steen blir med i ledelsenBakkens Erhvervspark ApSHenrik Luna Steen blir med i ledelsen for Bakkens Erhvervspark ApS.Se mere
21. april 2021Endring i eierkretsenBakkens Erhvervspark ApSHenrik Luna Steen registrert som reell eier av Bakkens Erhvervspark ApS.Se mere
21. april 2021Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomBakkens Erhvervspark ApSTidligere bransje: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Henrik Luna Steen er medlem af ledelsen.Se mere