26. juniUnderskudd på DKK 25.598 Denworks ApsDenworks Aps offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 33.439 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 127.732 Danworks ApSDanworks ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. desember 2023. Henrik Mariegaard eier 90% av virksomheten.Se mere
29. maiUnderskudd på DKK 27.805 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2023 · FællesavisenLunderskov-virksomhed får en stribe påbud fra ArbejdstilsynetMen virksomhedens ejer, Henrik Mariegaard, tager det roligt. Les artikkel
1. juli 2023Underskudd på DKK 18.552 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 25.416 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2023Endring i eierkretsenDanworks ApSHenrik Mariegaard registrert som reell eier av Danworks ApS.Se mere
23. februar 2023 · Vores-MarslevNye virksomheder i Marslev i sidste månedDenworks Aps , Alléparken 68, 5290 Marslev Denworks Aps tilhører branchen Anden personaleformidling og er ejet samt ledet af Henrik Mariegaard. Les artikkel
25. januar 2023StiftelseDenworks ApsDenworks Aps stiftes i bransjen anden personaleformidling. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 51.389 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2022Underskudd på DKK 29.406 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 20.395 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 39.447 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 25.711 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2020Overskudd på DKK 14.077 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2020AdresseendringKERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS flytter fra Marslev til Kerteminde. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2019Overskudd på DKK 90.190 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2019Underskudd på DKK 47.876 KERTEMINDE YACHT CENTER ApSKERTEMINDE YACHT CENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 136.123 MARIEGAARD HOLDING ApSMARIEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Mariegaard er medlem af ledelsen.Se mere