FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
Niels Brian Elgaard erstatter Flemming Vesth Nielsen i styret for FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN etter en periode på 16 år. Henrik Nygaard Andersen er fortsatt styremedlem.
Henri Peter Nissen forlater ledelsen for FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN etter en periode på 24 år. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
Claus Mester forlater styret for FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN etter en periode på 5 år. Henrik Nygaard Andersen er fortsatt styremedlem.
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION UDFORDRINGEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
Arense Katherine Lund erstatter Kjeld Arnth Jørgensen som styreleder hos KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS etter en periode på 3 år. Henrik Nygaard Andersen er fortsatt styremedlem.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.
KAJ MUNKS FORFATTERRETTIGHEDER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henrik Nygaard Andersen er medlem av styret.