28. juniUnderskudd på DKK 43.006 Henrik Nymann Holding ApSHenrik Nymann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 41.112 HN Udstyr ApSHN Udstyr ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2023Underskudd på DKK 22.287 HN Udstyr ApSHN Udstyr ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2023Overskudd på DKK 37.505 Henrik Nymann Holding ApSHenrik Nymann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 52.441 HN Udstyr ApSHN Udstyr ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2020 til 31. desember 2021. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. mars 2022Underskudd på DKK 4.664 Henrik Nymann Holding ApSHenrik Nymann Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2020 til 31. desember 2021. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2020StiftelseHenrik Nymann Holding ApSHenrik Nymann Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. juli 2020StiftelseHN Udstyr ApSHN Udstyr ApS stiftes i bransjen engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed. Henrik Nymann er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. juni 2013Henrik Nymann forlater styretAFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/SHenrik Nymann forlater styret for AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/STidligere bransje: Flyfabrikker og -værksteder. Henrik Nymann er medlem av styret.Se mere
1. november 2004Nytt navn: AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/SNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/SNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/S skifter navn til AFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/S. Henrik Nymann er medlem av styret.Se mere
1. november 2004Ny status UNDER KONKURSAFVIKLINGSSELSKABET AF 1. NOVEMBER2004 A/STidligere status: Normal. Henrik Nymann er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2004Søren Bonvig Penby forlater styretNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/SSøren Bonvig Penby forlater styret for NORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/S etter en periode på 2 år. Henrik Nymann er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2004Henrik Sjørslev forlater styretNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/SHenrik Sjørslev forlater styret for NORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/S etter en periode på 2 år. Henrik Nymann er fortsatt styremedlem.Se mere
12. juli 2004Regnskap for 2003 offentligjortNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/SNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/S offentliggjør regnskap for perioden 3. februar 2003 til 31. desember 2003. Henrik Nymann er medlem av styret.Se mere
29. januar 2004Henrik Nymann forlater styretFLS AEROSPACE HOLDING A/SHenrik Nymann forlater styret for FLS AEROSPACE HOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2004Henrik Nymann blir med i styretNORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/SHenrik Nymann blir med i styret for NORTHSTAR AEROSPACE GROUP A/S.Se mere
1. desember 2003Henrik Nymann forlater styretFLS AEROSPACE (DK) A/SHenrik Nymann forlater styret for FLS AEROSPACE (DK) A/S etter en periode på 3 år.Se mere
17. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortFLS AEROSPACE HOLDING A/SFLS AEROSPACE HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henrik Nymann er medlem av styret.Se mere
18. juni 2003Stephen Henderson forlater styretFLS AEROSPACE HOLDING A/SStephen Henderson forlater styret for FLS AEROSPACE HOLDING A/S etter en periode på 8 måneder. Henrik Nymann er fortsatt styremedlem.Se mere