6. oktober 2005Henrik Oddershede Jensen forlater styretJEVI OST ApSHenrik Oddershede Jensen forlater styret for JEVI OST ApS etter en periode på 5 år.Se mere
15. september 2005Regnskap for 2005 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
17. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
10. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
8. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
5. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
27. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortJEVI OST ApSJEVI OST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2000Henrik Oddershede Jensen blir med i styretJEVI OST ApSHenrik Oddershede Jensen erstatter Henrik Vilholm i styret for JEVI OST ApS etter en periode på 13 år.Se mere
26. mai 2000Bent Jensen blir med i ledelsenJEVI OST ApSBent Jensen erstatter Henrik Vilholm i ledelsen for JEVI OST ApS etter en periode på 3 år. Henrik Oddershede Jensen er medlem av styret.Se mere