5. januar 2016Henrik Ravn Nielsen forlater styretSpecial-Butikken Herning A/SHenrik Ravn Nielsen forlater styret for Special-Butikken Herning A/S etter en periode på 12 år.Se mere
1. januar 2016Endring i eierkretsenSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SHenry Wraae Nielsen registrert som reell eier av SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2015Overskudd på DKK 1,2 mio.SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. mai 2014Overskudd på DKK 2,5 mio.SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2013Overskudd på DKK 1,5 mio.SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
27. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/STidligere bransje: Anden engroshandel. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. desember 2006Henry Wraae Nielsen blir med i styretSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SHenry Wraae Nielsen blir med i styret for SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S. Henrik Ravn Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henrik Ravn Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. april 2004Henrik Ravn Nielsen blir med i styretSPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/SHenrik Ravn Nielsen erstatter Henrik Ejlersen i styret for SPECIAL-BUTIKKEN ARNE BREDAHL A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
15. januar 2002Henrik Ravn Nielsen forlater styretBERGMANN MARKETING HOLDING ApSHenrik Ravn Nielsen forlater styret for BERGMANN MARKETING HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. januar 2002Lars Broberg Lind blir med i ledelsenBERGMANN MARKETING HOLDING ApSLars Broberg Lind erstatter Henrik Ravn Nielsen i ledelsen for BERGMANN MARKETING HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
11. januar 2002Regnskap for 2001 offentligjortBERGMANN MARKETING HOLDING ApSBERGMANN MARKETING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. mars 2000 til 30. juni 2001. Henrik Ravn Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere