29. juniOverskudd på DKK 1,7 mio.HENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.HENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Henrik Reinholdt Køster forlater ledelsenHansen & Køster Holding ApSHenrik Reinholdt Køster forlater ledelsen for Hansen & Køster Holding ApS etter en periode på 15 år.Se mere
25. januar 2023Endring i eierkretsenHansen & Køster Holding ApSHenrik Reinholdt Køster er ikke lenger registrert som reell eier av Hansen & Køster Holding ApS.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.HENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2022Underskudd på DKK 28.483 Hansen & Køster Holding ApSHansen & Køster Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
25. juli 2021AdresseendringHansen & Køster Holding ApSHansen & Køster Holding ApS flytter til ny adresse i Køge. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.HENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2021Underskudd på DKK 27.826 Hansen & Køster Holding ApSHansen & Køster Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HENRIK KØSTER HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2020Henrik Reinholdt Køster forlater ledelsenHANSEN & KØSTER ApSHenrik Reinholdt Køster forlater ledelsen for HANSEN & KØSTER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. mars 2020Endring i eierkretsenHANSEN & KØSTER ApSHenrik Reinholdt Køster er ikke lenger registrert som reell eier av HANSEN & KØSTER ApS.Se mere
17. mars 2020Underskudd på DKK 396.450 Hansen & Køster Holding ApSHansen & Køster Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2020Underskudd på DKK 59.352 HANSEN & KØSTER ApSHANSEN & KØSTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2020Overskudd på DKK 1,5 mio.HENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2020Henrik Reinholdt Køster forlater ledelsenH&K EJENDOMME ApSHenrik Reinholdt Køster forlater ledelsen for H&K EJENDOMME ApS etter en periode på 13 år.Se mere
31. januar 2020Endring i eierkretsenH&K EJENDOMME ApSHenrik Reinholdt Køster er ikke lenger registrert som reell eier av H&K EJENDOMME ApS.Se mere
2. september 2019AdresseendringH&K EJENDOMME ApSH&K EJENDOMME ApS flytter fra Herfølge til Køge. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019AdresseendringHENRIK KØSTER HOLDING ApSHENRIK KØSTER HOLDING ApS flytter fra Herfølge til Køge. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2019AdresseendringHansen & Køster Holding ApSHansen & Køster Holding ApS flytter fra Herfølge til Køge. Henrik Reinholdt Køster er medlem af ledelsen.Se mere