25. septemberAdresseendringPROTRA A/SPROTRA A/S flytter fra Roskilde til Solrød Strand. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
25. septemberAdresseendringJO HOLDING SOLRØD ApSJO HOLDING SOLRØD ApS flytter fra Roskilde til Kalundborg. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
12. septemberAdresseendringJO HOLDING SOLRØD ApSJO HOLDING SOLRØD ApS flytter til ny adresse i Roskilde. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 1,2 mio.PROTRA A/SPROTRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 3,7 mio.JO HOLDING SOLRØD ApSJO HOLDING SOLRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
16. februarJens Ole Jo Harder forlater styretMHI A/SJens Ole Jo Harder forlater styret for MHI A/S etter en periode på 41 år. Henrik Røbel er fortsatt styremedlem.Se mere
16. februarJohan Alexander Harder blir med i ledelsenMHI A/SJohan Alexander Harder erstatter Jens Ole Jo Harder i ledelsen for MHI A/S etter en periode på 24 år. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
15. desember 2023Underskudd på DKK 1,8 mio.MHI A/SMHI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
27. november 2023Morten Løw blir med i styretMHI A/SMorten Løw blir med i styret for MHI A/S. Henrik Røbel er fortsatt styremedlem.Se mere
19. november 2023Overskudd på DKK 83.403 RØBEL CONSULT ApSRØBEL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 1,3 mio.PROTRA A/SPROTRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
18. april 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.JO HOLDING SOLRØD ApSJO HOLDING SOLRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
8. februar 2023Jesper Ole Lundgren forlater styretMHI A/SJesper Ole Lundgren forlater styret for MHI A/S etter en periode på 40 år. Henrik Røbel er fortsatt styremedlem.Se mere
3. desember 2022Overskudd på DKK 43.456 RØBEL CONSULT ApSRØBEL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022AdresseendringPROTRA A/SPROTRA A/S flytter til ny adresse i Roskilde. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 5,1 mio.MHI A/SMHI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
8. april 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.PROTRA A/SPROTRA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
8. april 2022Overskudd på DKK 2,3 mio.JO HOLDING SOLRØD ApSJO HOLDING SOLRØD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 23.718 RØBEL CONSULT ApSRØBEL CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2021Overskudd på DKK 4,4 mio.MHI A/SMHI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henrik Røbel er medlem av styret.Se mere