K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER VII offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Scheel Andersen er medlem av styret.
K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER VII offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Scheel Andersen er medlem av styret.
K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER VII offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Scheel Andersen er medlem av styret.
Søren Hald Vestergaard forlater styret for K/S ASSCHENFELDT, TYSKLAND SUPER VII etter en periode på 3 år. Henrik Scheel Andersen er fortsatt styremedlem.