Schmidt Huus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Schmidt Huus er adm. direktør i virksomheten.
Schmidt Huus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Schmidt Huus er adm. direktør i virksomheten.
Schmidt Huus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Schmidt Huus er adm. direktør i virksomheten.
Schmidt Huus Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Schmidt Huus er adm. direktør i virksomheten.