12. maiOverskudd på DKK 68 mio.VEJLE SPILDEVAND A/SVEJLE SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. januarRobert Mejer Schmidt blir med i styretVEJLE SPILDEVAND A/SRobert Mejer Schmidt blir med i styret for VEJLE SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2023Morten Smith forlater styretVEJLE SPILDEVAND A/SMorten Smith forlater styret for VEJLE SPILDEVAND A/S etter en periode på 2 år. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. november 2023Nye navn i styretVEJLE SPILDEVAND A/S2 nye medlemmer blir med i styret for VEJLE SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2023Flere forlater styretVEJLE SPILDEVAND A/S2 medlemmer forlater styret for VEJLE SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mai 2023Overskudd på DKK 84 mio.VEJLE SPILDEVAND A/SVEJLE SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Nye navn i styretVEJLE SPILDEVAND A/S2 nye medlemmer blir med i styret for VEJLE SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2022Kenneth Fredslund Petersen forlater styretVEJLE SPILDEVAND A/SKenneth Fredslund Petersen forlater styret for VEJLE SPILDEVAND A/S etter en periode på 11 måneder. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 45 mio.VEJLE SPILDEVAND A/SVEJLE SPILDEVAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
18. januar 2022Erstatning i styretVEJLE SPILDEVAND A/S11 endringer i styret for VEJLE SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. januar 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra AEA, Vattenfall og en hulens masse forsyningsselskaberSamtidigt er Helen Majbrit Rasmussen og Lars Buhelt Thomsen indtrådt i bestyrelserne i stedet for Søren Klausen og Henrik Schou Knudsen (kilde: Les artikkel
31. desember 2021Henrik Schou Knudsen forlater styretBILLUND DRIKKEVAND A/SHenrik Schou Knudsen forlater styret for BILLUND DRIKKEVAND A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. desember 2021Henrik Schou Knudsen forlater styretBILLUND ENERGI A/SHenrik Schou Knudsen forlater styret for BILLUND ENERGI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. desember 2021Henrik Schou Knudsen forlater styretBILLUND VAND OG ENERGI A/SHenrik Schou Knudsen forlater styret for BILLUND VAND OG ENERGI A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. desember 2021Henrik Schou Knudsen forlater styretGrindsted Renseanlæg A/SHenrik Schou Knudsen forlater styret for Grindsted Renseanlæg A/S etter en periode på 2 år.Se mere
31. desember 2021Henrik Schou Knudsen forlater styretBILLUND SPILDEVAND A/SHenrik Schou Knudsen forlater styret for BILLUND SPILDEVAND A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. oktober 2021Thomas Kruse Madsen blir adm. direktørBILLUND DRIKKEVAND A/SThomas Kruse Madsen blir adm. direktør i BILLUND DRIKKEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Thomas Kruse Madsen blir adm. direktørBILLUND SPILDEVAND A/SThomas Kruse Madsen blir adm. direktør i BILLUND SPILDEVAND A/S. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Thomas Kruse Madsen blir adm. direktørBILLUND ENERGI A/SThomas Kruse Madsen blir adm. direktør i BILLUND ENERGI A/S. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere
1. oktober 2021Thomas Kruse Madsen blir adm. direktørGrindsted Renseanlæg A/SThomas Kruse Madsen blir adm. direktør i Grindsted Renseanlæg A/S. Henrik Schou Knudsen er medlem av styret.Se mere