18. septemberHenrik Skov Petersen blir med i styretKØLEFIRMAET PETER SAND A/SHenrik Skov Petersen blir med i styret for KØLEFIRMAET PETER SAND A/S.Se mere
18. septemberHenrik Skov Petersen blir med i ledelsenKØLEFIRMAET PETER SAND A/SHenrik Skov Petersen erstatter Peter Sand i ledelsen for KØLEFIRMAET PETER SAND A/S etter en periode på 17 år.Se mere
3. juniAdresseendringKØLEFIRMAET PETER SAND A/SKØLEFIRMAET PETER SAND A/S flytter fra Frederiksberg til Kastrup. Henrik Skov Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
3. juniNy bransje: Reparation af maskinerKØLEFIRMAET PETER SAND A/STidligere bransje: El-installation. Henrik Skov Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
25. september 2023 · Frederiksberg LivTallene går op: Kølefirmaet Peter Sand A/S fik større overskud end året førI første omgang er det HENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApS, der står som ejer. Les artikkel
25. september 2023Underskudd på DKK 246.586 Henrik Skov VVS ApSHenrik Skov VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Underskudd på DKK 644.478 HENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApSHENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 385.109 KØLEFIRMAET PETER SAND A/SKØLEFIRMAET PETER SAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. april. Henrik Skov Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
18. november 2022 · Building SupplyÆndringer i bestyrelser og direktioner - uge 46Henrik Skov Petersen er indtrådt osm bestyrelsesformand hos Kølefirmaet Peter Sand A/S. Les artikkel
9. november 2022Flere forlater styretKØLEFIRMAET PETER SAND A/S2 medlemmer forlater styret for KØLEFIRMAET PETER SAND A/S. Henrik Skov Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. november 2022Nytt navn: Henrik Skov VVS ApSWARBERG & SKOV VVS ApSWARBERG & SKOV VVS ApS skifter navn til Henrik Skov VVS ApS. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2022Overskudd på DKK 294.380 KØLEFIRMAET PETER SAND A/SKØLEFIRMAET PETER SAND A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Henrik Skov Petersen eier 100% av virksomheten.Se mere
1. november 2022Endring i eierkretsenKØLEFIRMAET PETER SAND A/SHenrik Skov Petersen registrert som reell eier av KØLEFIRMAET PETER SAND A/S.Se mere
7. oktober 2022Underskudd på DKK 127.081 HENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApSHENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2022Overskudd på DKK 566.093 WARBERG & SKOV VVS ApSWARBERG & SKOV VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 518.600 WARBERG & SKOV VVS ApSWARBERG & SKOV VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2021Overskudd på DKK 194.682 HENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApSHENRIK SKOV PETERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henrik Skov Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2021 · Mester TidendeNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelserHenrik Skov Petersen er indtrådt i direktionen hos Warberg & Skov VVS ApS i stedet for Katja Astrup Nielsen (kilde: Les artikkel
8. januar 2021 · Building SupplyNyt fra direktioner og bestyrelserHenrik Skov Petersen er indtrådt i direktionen hos Warberg & Skov VVS ApS i stedet for Katja Astrup Nielsen (kilde: Les artikkel
22. desember 2020Henrik Skov Petersen blir med i ledelsenWARBERG & SKOV VVS ApSHenrik Skov Petersen erstatter Katja Astrup Nielsen i ledelsen for WARBERG & SKOV VVS ApS etter en periode på 2 år.Se mere