FONDEN SKØDSTRUP IDRÆTS- OG KULTURCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Skovfoged er medlem av styret.
FONDEN SKØDSTRUP IDRÆTS- OG KULTURCENTER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Skovfoged er medlem av styret.
Iben Kierkegaard Sjørslev erstatter Lene Larsen i ledelsen for FONDEN SKØDSTRUP IDRÆTS- OG KULTURCENTER etter en periode på 8 år. Henrik Skovfoged er medlem av styret.
Jimmi Skov erstatter Iben Kierkegaard Sjørslev i styret for FONDEN SKØDSTRUP IDRÆTS- OG KULTURCENTER etter en periode på 2 år. Henrik Skovfoged er fortsatt styremedlem.