5. juliAdresseendringInfiniance ApSInfiniance ApS flytter til ny adresse i København Ø. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliNye navn i styretInfiniance ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Infiniance ApS. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
4. juliHenrik Sloth Amby blir med i ledelsenInfiniance ApSHenrik Sloth Amby blir med i ledelsen for Infiniance ApS.Se mere
4. juliHenrik Juhler blir adm. direktørInfiniance ApSHenrik Juhler erstatter Joakim Gunnar Wiener som adm. direktør i Infiniance ApS. Henrik Sloth Amby er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
4. juliNytt navn: Infiniance ApSSKSP DK ApSSKSP DK ApS skifter navn til Infiniance ApS. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 51.422 HSAY Holding ApSHSAY Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2023Overskudd på DKK 170.977 HSAY Holding ApSHSAY Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 63.886 HSAY Holding ApSHSAY Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2020 til 31. desember 2021. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020StiftelseHSAY Holding ApSHSAY Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henrik Sloth Amby er medlem af ledelsen.Se mere