3. oktoberUnderskudd på DKK 9.724 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2023 til 31. mai. Henrik Vintersborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
2. oktoberUnderskudd på DKK 22.928 BUI Holding ApSBUI Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2023 til 31. mai. Henrik Vintersborg eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenMV Food Company ApSHenrik Vintersborg registrert som reell eier av MV Food Company ApS.Se mere
26. desember 2023Henrik Vintersborg blir adm. direktørMV Food Company ApSHenrik Vintersborg erstatter Marianne Thure Vintersborg som adm. direktør i MV Food Company ApS.Se mere
26. desember 2023Endring i eierkretsenBUI Holding ApSHenrik Vintersborg registrert som reell eier av BUI Holding ApS.Se mere
24. oktober 2023Underskudd på DKK 103.093 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Henrik Vintersborg er styreleder.Se mere
6. desember 2022Overskudd på DKK 1.174 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Henrik Vintersborg er styreleder.Se mere
4. oktober 2021Underskudd på DKK 29.625 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Henrik Vintersborg er styreleder.Se mere
20. oktober 2020Underskudd på DKK 51.106 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Henrik Vintersborg er styreleder.Se mere
31. oktober 2019Overskudd på DKK 183.723 MV Food Company ApSMV Food Company ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2018 til 31. mai. Henrik Vintersborg er styreleder.Se mere
12. juli 2019Henrik Vintersborg blir med i styretMV Food Company ApSHenrik Vintersborg blir med i styret for MV Food Company ApS.Se mere