14. juni 2022AdresseendringH E UDLEJNING I/S V/HENRIK OG HANS VOIGT ERIKSENH E UDLEJNING I/S V/HENRIK OG HANS VOIGT ERIKSEN flytter til ny adresse i Hobro. Henrik Voigt Eriksen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. oktober 2012Henrik Voigt Eriksen forlater styretC.J.V. ERIKSEN ApSHenrik Voigt Eriksen forlater styret for C.J.V. ERIKSEN ApS etter en periode på 9 år.Se mere
18. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
15. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2009 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
8. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
16. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyrH E UDLEJNING I/S V/HENRIK OG HANS VOIGT ERIKSENTidligere bransje: Udlejning af computere og it-udstyr. Henrik Voigt Eriksen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyrC.J.V. ERIKSEN ApSTidligere bransje: Udlejning af computere og it-udstyr. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
15. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2006 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
2. oktober 2006Regnskap for 2006 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2005 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
4. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2004 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
27. oktober 2004Henrik Voigt Eriksen forlater styretCARL JOHAN ERIKSEN A/SHenrik Voigt Eriksen forlater styret for CARL JOHAN ERIKSEN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
27. oktober 2004Henrik Voigt Eriksen forlater ledelsenCARL JOHAN ERIKSEN A/SHenrik Voigt Eriksen forlater ledelsen for CARL JOHAN ERIKSEN A/S etter en periode på 5 år.Se mere
4. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2003 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
7. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortC.J.V. ERIKSEN ApSC.J.V. ERIKSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2002 til 30. april. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
26. september 2003Henrik Voigt Eriksen blir ny styrelederC.J.V. ERIKSEN ApSHenrik Voigt Eriksen erstatter Carl Johan Voigt Eriksen som styreleder hos C.J.V. ERIKSEN ApS etter en periode på 27 år.Se mere
26. september 2003Hans Voigt Eriksen blir med i ledelsenC.J.V. ERIKSEN ApSHans Voigt Eriksen blir med i ledelsen for C.J.V. ERIKSEN ApS. Henrik Voigt Eriksen er styreleder.Se mere
26. februar 2002Regnskap for 2000 offentligjortCARL JOHAN ERIKSEN A/SCARL JOHAN ERIKSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henrik Voigt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 2002Ny status UNDER KONKURSCARL JOHAN ERIKSEN A/STidligere status: Normal. Henrik Voigt Eriksen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2001AdresseendringH E UDLEJNING I/S V/HENRIK OG HANS VOIGT ERIKSENH E UDLEJNING I/S V/HENRIK OG HANS VOIGT ERIKSEN flytter til ny adresse i Hobro. Henrik Voigt Eriksen eier 50% av virksomheten.Se mere