Henrik Vollandt har været i direktionen for DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB siden 1999 og er desuden direktør i DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB og DVU ADMINISTRATION ApS.
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DVU STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.
DANISH GAZEBO STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Vollandt er medlem af ledelsen.