Jesper Johansen erstatter Claus Sjælland Nørgaard i ledelsen for Ejendomsselskabet Industrivej 4 A/S etter en periode på 2 år. Henrik Østergaard er medlem av styret.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Østergaard er styreleder.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Østergaard er styreleder.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006
Lillian Ravn Andersen forlater styret for DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006 etter en periode på 8 år. Henrik Østergaard er fortsatt styreleder.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Østergaard er styreleder.
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND ROSLEV SPAREKASSE FONDEN AF 2006 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Østergaard er styreleder.