22. juliAdresseendringHenry Hansen ApSHenry Hansen ApS flytter til ny adresse i Ribe. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniNytt navn: Henry Hansen ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS skifter navn til Henry Hansen ApS. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniNytt navn: Henry Hansen 1 ApSBIOMASSE BØRSEN ApSBIOMASSE BØRSEN ApS skifter navn til Henry Hansen 1 ApS. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januarUnderskudd på DKK 369.969 Ejendomsselskabet Gørdingvej 34 ApSEjendomsselskabet Gørdingvej 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 50.291 BIOMASSE BØRSEN ApSBIOMASSE BØRSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 544.255 OBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023Endring i eierkretsenEjendomsselskabet Gørdingvej 34 ApSHenry Hansen øker sitt reelle eierskap av Ejendomsselskabet Gørdingvej 34 ApS.Se mere
29. desember 2022Overskudd på DKK 40.419 Ejendomsselskabet Gørdingvej 34 ApSEjendomsselskabet Gørdingvej 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2022Underskudd på DKK 219.071 OBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2022Overskudd på DKK 152.657 BIOMASSE BØRSEN ApSBIOMASSE BØRSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2022Henry Hansen forlater styretBIOMASSE BØRSEN ApSHenry Hansen forlater styret for BIOMASSE BØRSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. august 2022Henry Hansen blir med i ledelsenBIOMASSE BØRSEN ApSHenry Hansen erstatter Paul Lillelund i ledelsen for BIOMASSE BØRSEN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
1. juli 2022Henry Hansen forlater styretBiomassAuctions ApSHenry Hansen forlater styret for BiomassAuctions ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenBIOMASSE BØRSEN ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av BIOMASSE BØRSEN ApS. Henry Hansen eier fortsat 100% av virksomheten.Se mere
1. juli 2022Endring i eierkretsenBiomassAuctions ApSHenry Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av BiomassAuctions ApS.Se mere
9. desember 2021Overskudd på DKK 78.969 Ejendomsselskabet Gørdingvej 34 ApSEjendomsselskabet Gørdingvej 34 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 2021Overskudd på DKK 167.841 BIOMASSE BØRSEN ApSBIOMASSE BØRSEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henry Hansen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. november 2021Overskudd på DKK 260.299 OBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
25. oktober 2021Underskudd på DKK 121.755 BiomassAuctions ApSBiomassAuctions ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2020 til 30. juni. Henry Hansen eier 19,3% av virksomheten.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 160.823 OBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApSOBBEKÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Henry Hansen er medlem af ledelsen.Se mere