21. november 1998Henry Møller Hansen forlater styretDANSK DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater styret for DANSK DROGE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
21. november 1998Henry Møller Hansen forlater styretDANSK DROGE HOLDING A/SHenry Møller Hansen forlater styret for DANSK DROGE HOLDING A/S etter en periode på 11 måneder.Se mere
31. desember 1997Hans Møller-Hansen forlater ledelsenDANSK DROGE A/SHans Møller-Hansen forlater ledelsen for DANSK DROGE A/S etter en periode på 6 år. Henry Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
16. desember 1997StiftelseDANSK DROGE HOLDING A/SDANSK DROGE HOLDING A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henry Møller Hansen er styreleder.Se mere
19. november 1997Regnskap for 1997 offentligjortDANSK DROGE A/SDANSK DROGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Henry Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
22. november 1996Regnskap for 1996 offentligjortDANSK DROGE A/SDANSK DROGE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Henry Møller Hansen er medlem av styret.Se mere
9. januar 1993Henry Møller Hansen forlater ledelsenDANSK DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater ledelsen for DANSK DROGE A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
3. desember 1992Nytt navn: DANSK DROGE A/SA/S PSE NR. 4639A/S PSE NR. 4639 skifter navn til DANSK DROGE A/S. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1992Henry Møller Hansen forlater styretDANSK DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater styret for DANSK DROGE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
2. desember 1992Flere forlater styretA/S PSE NR. 46393 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4639. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 1992Henry Møller Hansen forlater ledelsenDANSK DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater ledelsen for DANSK DROGE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
2. desember 1992Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4639Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4639 etter en periode på 9 måneder. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 1992StiftelseA/S PSE NR. 4639A/S PSE NR. 4639 stiftes i bransjen medicinalvarefabrikker. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 1990Henry Møller Hansen forlater styretGL. DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater styret for GL. DROGE A/S etter en periode på 46 år.Se mere
13. november 1990Henry Møller Hansen forlater ledelsenGL. DROGE A/SHenry Møller Hansen forlater ledelsen for GL. DROGE A/S etter en periode på 46 år.Se mere
7. november 1990Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONGL. DROGE A/STidligere status: Normal. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 1989Fritz Rosenquist forlater styretGL. DROGE A/SFritz Rosenquist forlater styret for GL. DROGE A/S etter en periode på 46 år. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 1982StiftelseDANSK DROGE A/SDANSK DROGE A/S stiftes i bransjen fremstilling af aluminium. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 1944StiftelseGL. DROGE A/SGL. DROGE A/S stiftes i 1944. Henry Møller Hansen er medlem af ledelsen.Se mere