12. juli 1993Ny status TVANGSOPLØSTHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
18. mai 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApSTidligere status: Normal.
21. april 1993Flere forlater styretHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApS3 medlemmer forlater styret for HJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApS.Michael Weis SørensenForlater etter en periode på 4 årAnders PedersenForlater etter en periode på 4 årPeter Barkholt PedersenForlater etter en periode på 4 år
21. april 1993Flere forlater ledelsenHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApS2 personer forlater ledelsen for HJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApS.Svend Aage SteffensenForlater etter en periode på 4 årTim Michael ThomsenForlater etter en periode på 4 år
31. august 1989StiftelseHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApSHJØRRING VALUTA INVESTERING AF 31. AUGUST 1989 ApS stiftes i 1989.Adressec/o Tim ThomsenH.F. Bjørns Vej 16 B9800 HjørringPersonerSvend Aage SteffensenDirektørTim Michael ThomsenDirektørAnders PedersenStyremedlemMichael Weis SørensenStyrelederPeter Barkholt PedersenStyremedlem