1. august 2013Karl Erling Rytter Jensen blir med i ledelsenBORUP STILLADSER ApSKarl Erling Rytter Jensen erstatter Holger Christensen i ledelsen for BORUP STILLADSER ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. juni 2013Underskudd på DKK 25.189 BORUP STILLADSER ApSBORUP STILLADSER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Holger Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2013AdresseendringBORUP STILLADSER ApSBORUP STILLADSER ApS flytter fra København Ø til Farum. Holger Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortBORUP STILLADSER ApSBORUP STILLADSER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Holger Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012AdresseendringBORUP STILLADSER ApSBORUP STILLADSER ApS flytter fra Virum til København Ø. Holger Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2012Holger Christensen blir med i ledelsenBORUP STILLADSER ApSHolger Christensen erstatter Jim Olsen i ledelsen for BORUP STILLADSER ApS etter en periode på 3 år.Se mere