1. oktoberEndring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
1. oktoberEndring i eierkretsenHVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
1. oktoberEndring i eierkretsenHvidevarecentret Hobro Holding ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Hvidevarecentret Hobro Holding ApS. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
27. septemberOverskudd på DKK 676.039 HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSHVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
27. septemberOverskudd på DKK 2,1 mio.Hvidevarecentret Hobro Holding ApSHvidevarecentret Hobro Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
27. septemberOverskudd på DKK 1,4 mio.EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
12. aprilOverskudd på DKK 324.615 HOLGER PEDERSEN HOLDING ApSHOLGER PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Holger Preben Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 1,2 mio.HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSHVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
29. september 2023Overskudd på DKK 2,1 mio.Hvidevarecentret Hobro Holding ApSHvidevarecentret Hobro Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
13. mars 2023Overskudd på DKK 227.876 HOLGER PEDERSEN HOLDING ApSHOLGER PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Holger Preben Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 3,1 mio.Hvidevarecentret Hobro Holding ApSHvidevarecentret Hobro Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 2,1 mio.HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSHVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 922.185 EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 257.025 HOLGER PEDERSEN HOLDING ApSHOLGER PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Holger Preben Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 947.904 HVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSHVIDEVARECENTRET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 556.707 EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.Hvidevarecentret Hobro Holding ApSHvidevarecentret Hobro Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere
18. mai 2021Overskudd på DKK 257.828 HOLGER PEDERSEN HOLDING ApSHOLGER PEDERSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Holger Preben Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 669.532 EJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApSEJENDOMSSELSKABET JYLLANDSVEJ 2. HOBRO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Holger Preben Pedersen er styreleder.Se mere