24. maiUnderskudd på DKK 5.958 SPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
17. maiUnderskudd på DKK 784.357 SPI - Ringsted ApSSPI - Ringsted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Holger Rud er styreleder.Se mere
9. mai · erhvervslivaarhus.dkKom over stregen: Minus i virksomhed i Aarhus C er forvandlet til overskudI første omgang er det Holger Rud,Karl Otto Bjerre,Jesper Rud Munch Baungaard,RESUMA ApS,EØN Ejendomsinvest ApS,Logistic Solutions ApS,Hjortstrand Holding ApS, der står som ejere. Les artikkel
22. mai 2023Underskudd på DKK 6.354 SPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
21. april 2023 · ErhvervplusNedgang på bundlinjen: Ejendomsvirksomhed i Skanderborg fik noget mindre i overskudVirksomheden ejes af Holger Rud,Elin Margrethe Hjort,INOR HOLDING ApS,ROMALT INVEST ApS,CONTESSA ApS,HARBOØRE TANGE ApS,M. Les artikkel
21. april 2023Overskudd på DKK 19.040 SPI - Ringsted ApSSPI - Ringsted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Holger Rud er styreleder.Se mere
17. april 2023Holger Rud blir med i styretSPI - Ringsted ApSHolger Rud blir med i styret for SPI - Ringsted ApS.Se mere
16. mars 2023AdresseendringSPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S flytter til ny adresse i Skanderborg. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2022Holger Rud forlater styretSPI - Ringsted ApSHolger Rud forlater styret for SPI - Ringsted ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 250.802 SPI - Ringsted ApSSPI - Ringsted ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. desember 2021. Holger Rud er medlem av styret.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 696.253 SPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
16. juni 2022Ny selskapsform AnpartsselskabSPI - Ringsted ApSSPI - Ringsted A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SPI - Ringsted ApS. Holger Rud er medlem av styret.Se mere
16. desember 2021Holger Rud blir med i styretSPI - Ringsted A/SHolger Rud blir med i styret for SPI - Ringsted A/S.Se mere
4. oktober 2021Endring i eierkretsenSPI - Ringsted A/SHolger Rud er ikke lenger registrert som reell eier av SPI - Ringsted A/S.Se mere
28. september 2021Endring i eierkretsenSPI - Ringsted A/SHolger Rud registrert som reell eier av SPI - Ringsted A/S.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 58.794 SPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S offentliggjør regnskap for perioden 20. september 2019 til 31. desember 2020. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
7. desember 2020AdresseendringSPI - Horsens A/SSPI - Horsens A/S flytter til ny adresse i Skanderborg. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
14. august 2020Michael Haugaard Laursen forlater styretSPI - Horsens A/SMichael Haugaard Laursen forlater styret for SPI - Horsens A/S etter en periode på 11 måneder. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
11. august 2020Erstatning i styretSPI - Horsens A/S5 endringer i styret for SPI - Horsens A/S. Holger Rud eier 13% av virksomheten.Se mere
11. juni 2020Endring i eierkretsenSPI - Horsens A/SHolger Rud registrert som reell eier av SPI - Horsens A/S.Se mere