16. november 2000Hubrecht Hoogerland forlater styretMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSHubrecht Hoogerland forlater styret for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 9 år.Se mere
3. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1998 til 31. mai. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
15. desember 1998Andreas Marinus de Leeuw forlater styretMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSAndreas Marinus de Leeuw forlater styret for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 7 år. Hubrecht Hoogerland er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1997 til 31. mai. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
1. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1996 til 31. august. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
11. mars 1997Regnskap for 1996 offentligjortMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1995 til 31. august 1996. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
28. februar 1997Peter Rahbek Hansen forlater styretMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSPeter Rahbek Hansen forlater styret for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 5 år. Hubrecht Hoogerland er fortsatt styremedlem.Se mere
28. februar 1997Hubertus Johannes Lacor forlater ledelsenMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSHubertus Johannes Lacor forlater ledelsen for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 5 år. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
18. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 1994 til 31. august 1995. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
6. juni 1994Andries Marinus de Leeuw forlater styretMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSAndries Marinus de Leeuw forlater styret for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 2 år. Hubrecht Hoogerland er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 1994Flere forlater styretMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS3 medlemmer forlater styret for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS. Hubrecht Hoogerland er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 1994Klaus Søgaard forlater ledelsenMUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSKlaus Søgaard forlater ledelsen for MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS etter en periode på 2 år. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
15. mars 1994Nytt navn: MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApSGFJUS 36 ApSGFJUS 36 ApS skifter navn til MUSLINGE KOMPAGNIET LØGSTØR ApS. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere
8. januar 1992StiftelseGFJUS 36 ApSGFJUS 36 ApS stiftes i bransjen engroshandel med fisk og fiskeprodukter. Hubrecht Hoogerland er medlem av styret.Se mere