22. november 2016Frederikke Weien Svendsen blir med i styretF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SFrederikke Weien Svendsen erstatter Hugo John Larsen i styret for F. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S etter en periode på 20 år.Se mere
1. juli 2016Hugo John Larsen forlater styretF. WEIEN SVENDSEN A/SHugo John Larsen forlater styret for F. WEIEN SVENDSEN A/S etter en periode på 20 år.Se mere
23. november 2015Overskudd på DKK 2,0 mio.F. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
23. november 2015Overskudd på DKK 397.821 F. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
28. november 2014Overskudd på DKK 1,0 mio.F. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
28. november 2014Underskudd på DKK 500.217 F. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
28. november 2013Overskudd på DKK 140.368 F. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
28. november 2013Underskudd på DKK 456.100 F. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2012Underskudd på DKK 410.515 F. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2012Underskudd på DKK 393.170 F. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
29. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
29. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
8. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/SF. WEIEN SVENDSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: GlarmestervirksomhedF. WEIEN SVENDSEN A/STidligere bransje: Glarmesterforretninger. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortF. WEIEN SVENDSEN A/SF. WEIEN SVENDSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Hugo John Larsen er medlem av styret.Se mere