26. oktober 2009Hugo Reissner forlater ledelsenCECIL ApSHugo Reissner forlater ledelsen for CECIL ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortCECIL ApSCECIL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Hugo Reissner er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortCECIL ApSCECIL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Hugo Reissner er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2007Hugo Reissner blir med i ledelsenCECIL ApSHugo Reissner erstatter Karsten Thiel i ledelsen for CECIL ApS etter en periode på 3 år.Se mere