18. august 2010Håkan Håkansson forlater styretA/S CHRISTIAN BERNERHåkan Håkansson forlater styret for A/S CHRISTIAN BERNER etter en periode på 14 år.Se mere
28. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
29. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
12. februar 2008Regnskap for 2007 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Hans Bertil Andersson forlater ledelsenA/S CHRISTIAN BERNERHans Bertil Andersson forlater ledelsen for A/S CHRISTIAN BERNER etter en periode på 4 år. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Erik Thorup blir adm. direktørA/S CHRISTIAN BERNERErik Thorup blir adm. direktør i A/S CHRISTIAN BERNER. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhedA/S CHRISTIAN BERNERTidligere bransje: Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
8. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
17. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
16. februar 2006Lars Gunnar Mila blir ny styrelederA/S CHRISTIAN BERNERLars Gunnar Mila erstatter Leif Soren Lindqvist som styreleder hos A/S CHRISTIAN BERNER etter en periode på 82 år. Håkan Håkansson er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mars 2005Regnskap for 2004 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
5. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
18. februar 2004Hans Bertil Andersson blir med i styretA/S CHRISTIAN BERNERHans Bertil Andersson erstatter John Hahn i styret for A/S CHRISTIAN BERNER etter en periode på 8 år. Håkan Håkansson er fortsatt styremedlem.Se mere
18. februar 2004Hans Bertil Andersson blir med i ledelsenA/S CHRISTIAN BERNERHans Bertil Andersson erstatter John Hahn i ledelsen for A/S CHRISTIAN BERNER etter en periode på 8 år. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
3. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
27. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
14. mars 2001Regnskap for 2000 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
17. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
8. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere
13. mars 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S CHRISTIAN BERNERA/S CHRISTIAN BERNER offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Håkan Håkansson er medlem av styret.Se mere