1. april 2016Joakim Gunnar Axel Bergman blir ny styrelederVANGSGAARD A/SJoakim Gunnar Axel Bergman erstatter Håkan Peter Follin som styreleder hos VANGSGAARD A/S etter en periode på 3 år.Se mere
29. mars 2016Overskudd på DKK 10,0 mio.VANGSGAARD A/SVANGSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Håkan Peter Follin er styreleder.Se mere
19. mai 2015Overskudd på DKK 4,5 mio.VANGSGAARD A/SVANGSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Håkan Peter Follin er styreleder.Se mere
11. april 2014Overskudd på DKK 11 mio.VANGSGAARD A/SVANGSGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Håkan Peter Follin er styreleder.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Anden trykningVANGSGAARD A/STidligere bransje: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. Håkan Peter Follin er styreleder.Se mere
13. mai 2013Håkan Peter Follin blir med i styretVANGSGAARD A/SHåkan Peter Follin blir med i styret for VANGSGAARD A/S.Se mere