17. desember 2010Ian Simon Ailles forlater ledelsenWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApSIan Simon Ailles forlater ledelsen for WYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
1. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApSWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Ian Simon Ailles er medlem af ledelsen.Se mere
13. juli 2009Regnskap for 2008 offentligjortWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApSWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Ian Simon Ailles er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2009AdresseendringWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApSWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS endrer adresse. Ian Simon Ailles er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 2008Ian Simon Ailles blir med i ledelsenWYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApSIan Simon Ailles blir med i ledelsen for WYNDHAM WORLDWIDE DENMARK ApS.Se mere