23. september 1998Ib Bjerring Nielsen forlater styretSAHVA INTERNATIONAL A/SIb Bjerring Nielsen forlater styret for SAHVA INTERNATIONAL A/S etter en periode på 8 år.Se mere
8. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortSAHVA INTERNATIONAL A/SSAHVA INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Ib Bjerring Nielsen er medlem av styret.Se mere
16. april 1997Regnskap for 1996 offentligjortSAHVA INTERNATIONAL A/SSAHVA INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Ib Bjerring Nielsen er medlem av styret.Se mere
14. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortSAHVA INTERNATIONAL A/SSAHVA INTERNATIONAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Ib Bjerring Nielsen er medlem av styret.Se mere
13. mars 1995Ib Bjerring Nielsen forlater ledelsenSAHVA INTERNATIONAL A/SIb Bjerring Nielsen forlater ledelsen for SAHVA INTERNATIONAL A/S etter en periode på 5 år.Se mere
7. juni 1993Casper Hansen Christensen forlater styretSAHVA INTERNATIONAL A/SCasper Hansen Christensen forlater styret for SAHVA INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 1992Flere forlater styretSAHVA INTERNATIONAL A/S2 medlemmer forlater styret for SAHVA INTERNATIONAL A/S. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. mars 1991Nytt navn: SAHVA INTERNATIONAL A/SA/S PSE NR. 4027A/S PSE NR. 4027 skifter navn til SAHVA INTERNATIONAL A/S. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 1991Flere forlater styretA/S PSE NR. 40273 medlemmer forlater styret for A/S PSE NR. 4027. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 1991Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenA/S PSE NR. 4027Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for A/S PSE NR. 4027 etter en periode på 6 måneder. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 1990StiftelseA/S PSE NR. 4027A/S PSE NR. 4027 stiftes i bransjen skotøjsforretninger. Ib Bjerring Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere