12. mai · fyens.dkMillionunderskud i stort byggeselskab: Nu skal to profiler hjælpe tilMorten Amstrup (formand), Tina Baggesen (næstformand), Ib Nørager Rasmussen, Ole Bang Nielsen, Jørn Frøhlich og Niels Ove Jensen. Les artikkel
20. marsNye navn i styretAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S2 nye medlemmer blir med i styret for AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S. Ib Nørager Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 7,1 mio.AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/SAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem av styret.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 173.534 INR HOLDING ApSINR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 2,4 mio.JLR HOLDING ApSJLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2023Underskudd på DKK 30.667 Norager ApSNorager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 373.992 INR HOLDING ApSINR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.JLR HOLDING ApSJLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Underskudd på DKK 32.824 Norager ApSNorager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Overskudd på DKK 4,4 mio.AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/SAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem av styret.Se mere
8. april 2022Endring i eierkretsenAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/STina Baggesen registrert som reell eier av AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S. Ib Nørager Rasmussen er medlem av styret.Se mere
21. januar 2022Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberINR HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Underskudd på DKK 9.636 Norager ApSNorager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.INR HOLDING ApSINR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2021Overskudd på DKK 750.916 JLR HOLDING ApSJLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Overskudd på DKK 2,4 mio.AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/SAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem av styret.Se mere
13. april 2021Erstatning i styretAMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S3 endringer i styret for AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S. Ib Nørager Rasmussen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.JLR HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2020Overskudd på DKK 1,4 mio.JLR HOLDING ApSJLR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2020Underskudd på DKK 88.614 Norager ApSNorager ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ib Nørager Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere