27. november 2006Torben Mogensen blir med i ledelsenT. MOGENSEN HOLDING ApSTorben Mogensen erstatter Ib Verner Dalgaard-Nielsen i ledelsen for T. MOGENSEN HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortIDN HOLDING ApSIDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Ib Verner Dalgaard-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. mars 2006Ib Verner Dalgaard-Nielsen forlater styretPANPAC ENGINEERING A/SIb Verner Dalgaard-Nielsen forlater styret for PANPAC ENGINEERING A/S etter en periode på 3 år.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortIDN HOLDING ApSIDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. august 2003 til 31. desember 2004. Ib Verner Dalgaard-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortPANPAC ENGINEERING A/SPANPAC ENGINEERING A/S offentliggjør regnskap for perioden 8. august 2003 til 31. desember 2004. Ib Verner Dalgaard-Nielsen er styreleder.Se mere
8. august 2003StiftelsePANPAC ENGINEERING A/SPANPAC ENGINEERING A/S stiftes i bransjen fremstilling af industrimaskiner i øvrigt. Ib Verner Dalgaard-Nielsen er styreleder.Se mere
8. august 2003StiftelseIDN HOLDING ApSIDN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Ib Verner Dalgaard-Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere