12. marsAdresseendringALFA-A HOLDING APSALFA-A HOLDING APS flytter fra København S til Kastrup. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
12. marsAdresseendringAlfa-Z A/SAlfa-Z A/S flytter fra København S til Rødovre. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem av styret.Se mere
12. marsAdresseendringIK Property ApSIK Property ApS flytter fra København S til Kastrup. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
2. februar · mestertidende.dkNyt fra byggeriets direktioner og bestyrelserColourbox Ibrahim Ahmad Abouzalaf er udtrådt som administrerende direktør hos Alfa-Z A/S. Les artikkel
2. februar · building-supply.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 5Colourbox Ibrahim Ahmad Abouzalaf er udtrådt som administrerende direktør hos Alfa-Z A/S. Les artikkel
12. januarIbrahim Ahmad Abouzalaf slutter som adm. direktørAlfa-Z A/SIbrahim Ahmad Abouzalaf slutter som adm. direktør i Alfa-Z A/S.Se mere
12. januarNilam Rahman blir med i ledelsenAlfa-Z A/SNilam Rahman blir med i ledelsen for Alfa-Z A/S. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem av styret.Se mere
9. januarOverskudd på DKK 1,1 mio.ALFA-A HOLDING APSALFA-A HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
5. januarOverskudd på DKK 2,2 mio.Alfa-Z A/SAlfa-Z A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. november 2023StiftelseIK Property ApSIK Property ApS stiftes i bransjen køb og salg af egen fast ejendom. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
11. september 2023Endring i eierkretsenAlfa-Z A/SIbrahim Ahmad Abouzalaf er ikke lenger registrert som reell eier av Alfa-Z A/S.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 130.541 ALFA-A HOLDING APSALFA-A HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
11. januar 2023Overskudd på DKK 295.347 Alfa-Z A/SAlfa-Z A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. august 2022Khaled Abouelzolof forlater styretAlfa-Z A/SKhaled Abouelzolof forlater styret for Alfa-Z A/S etter en periode på 1 år. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. desember 2021Underskudd på DKK 175.145 Alfa-Z A/SAlfa-Z A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 475.779 ALFA-A HOLDING APSALFA-A HOLDING APS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2021Mohamad Nammour forlater styretAlfa-Z A/SMohamad Nammour forlater styret for Alfa-Z A/S etter en periode på 10 måneder. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. juni 2021Khaled Abouelzolof forlater ledelsenAlfa-Z A/SKhaled Abouelzolof forlater ledelsen for Alfa-Z A/S etter en periode på 3 måneder. Ibrahim Ahmad Abouzalaf er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. april 2021 · Mester TidendeHer er de seneste udskiftninger i byggeriets direktioner og bestyrelserSamtidigt er Khaled Abouelzolof og Ibrahim Ahmad Abouzalaf indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
23. april 2021 · Dagbladet LicitationenUdskiftninger i branchens direktioner og bestyrelserSamtidigt er Khaled Abouelzolof og Ibrahim Ahmad Abouzalaf indtrådt i bestyrelsen (kilde: Les artikkel