7. augustOverskudd på DKK 117.312 Fonden AquaSharingFonden AquaSharing offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Iftikhar Hussain er styreleder.Se mere
30. maiOverskudd på DKK 190.713 DMD Transportselskab ApSDMD Transportselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Iftikhar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere
20. juli 2023Underskudd på DKK 40.053 Fonden AquaSharingFonden AquaSharing offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Iftikhar Hussain er styreleder.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 62.030 DMD Transportselskab ApSDMD Transportselskab ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. februar 2022 til 31. desember 2022. Iftikhar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2023AdresseendringDMD Transportselskab ApSDMD Transportselskab ApS flytter fra København N til Taastrup. Iftikhar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2023Endring i eierkretsenASG Service ApSIftikhar Hussain er ikke lenger registrert som reell eier av ASG Service ApS.Se mere
11. november 2022Endring i eierkretsenPower Play Infinity I/SIftikhar Hussain er ikke lenger registrert som reell eier av Power Play Infinity I/S.Se mere
18. september 2022AdresseendringDMD Transportselskab ApSDMD Transportselskab ApS flytter fra Taastrup til København N. Iftikhar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2022Ibrahim Iftikhar blir adm. direktørDMD Transportselskab ApSIbrahim Iftikhar blir adm. direktør i DMD Transportselskab ApS. Iftikhar Hussain er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
1. september 2022Endring i eierkretsenASG Service ApSIftikhar Hussain registrert som reell eier av ASG Service ApS.Se mere
29. juli 2022Overskudd på DKK 40.469 Fonden AquaSharingFonden AquaSharing offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Iftikhar Hussain er styreleder.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenPower Play Infinity I/SKhalid Hussain registrert som reell eier av Power Play Infinity I/S. Iftikhar Hussain eier fortsat 33% av virksomheten.Se mere
14. februar 2022StiftelseDMD Transportselskab ApSDMD Transportselskab ApS stiftes i bransjen vejgodstransport. Iftikhar Hussain er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Iyaz Mahmood blir med i styretFonden AquaSharingIyaz Mahmood blir med i styret for Fonden AquaSharing. Iftikhar Hussain er fortsatt styreleder.Se mere
15. oktober 2021Gulfraz Gulzar Hussain forlater styretFonden AquaSharingGulfraz Gulzar Hussain forlater styret for Fonden AquaSharing etter en periode på 2 uker. Iftikhar Hussain er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktober 2021Iftikhar Hussain blir med i styretFonden AquaSharingIftikhar Hussain blir med i styret for Fonden AquaSharing.Se mere
1. desember 2020Endring i eierkretsenmmmlicious ApSIftikhar Hussain er ikke lenger registrert som reell eier av mmmlicious ApS.Se mere
24. november 2020Nytt navn: mmmlicious ApSOh My Gosh ApSOh My Gosh ApS skifter navn til mmmlicious ApS. Iftikhar Hussain eier 100% av virksomheten.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 29.160 Oh My Gosh ApSOh My Gosh ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. juni 2019 til 31. desember 2019. Iftikhar Hussain eier 100% av virksomheten.Se mere
18. august 2020Iftikhar Hussain forlater ledelsenGgHolding ApSIftikhar Hussain forlater ledelsen for GgHolding ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere