15. juniOverskudd på DKK 27.045 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. april 2023Overskudd på DKK 46.226 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 6.168 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 12.476 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. februar 2020Underskudd på DKK 173.351 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. mai 2019Overskudd på DKK 75.778 RAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. januar 2019AdresseendringRAVELLO PIZZA APSRAVELLO PIZZA APS flytter fra Vallensbæk Strand til Hvidovre. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. november 2018Nytt navn: RAVELLO PIZZA APSMILANO PIZZA VALBY APSMILANO PIZZA VALBY APS skifter navn til RAVELLO PIZZA APS. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. mai 2018Underskudd på DKK 16.627 MILANO PIZZA VALBY APSMILANO PIZZA VALBY APS offentliggjør regnskap for perioden 16. november 2016 til 31. desember 2017. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. februar 2018AdresseendringMILANO PIZZA VALBY APSMILANO PIZZA VALBY APS flytter fra Valby til Vallensbæk Strand. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. desember 2017Endring i eierkretsenMILANO PIZZA VALBY APSIhsan Sabri Kücükyildiz registrert som reell eier av MILANO PIZZA VALBY APS.Se mere
19. januar 2017Ihsan Sabri Kücükyildiz blir adm. direktørMILANO PIZZA VALBY APSIhsan Sabri Kücükyildiz erstatter Tekin Tas som adm. direktør i MILANO PIZZA VALBY APS.Se mere
19. januar 2017AdresseendringMILANO PIZZA VALBY APSMILANO PIZZA VALBY APS flytter fra Hedehusene til Valby. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2017Ny bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.MILANO PIZZA VALBY APSTidligere bransje: Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. januar 2017Nytt navn: MILANO PIZZA VALBY APSTAS GARTNERI APSTAS GARTNERI APS skifter navn til MILANO PIZZA VALBY APS. Ihsan Sabri Kücükyildiz er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. oktober 2013Ihsan Sabri Kücükyildiz forlater ledelsenHELIN S.M.B.A.Ihsan Sabri Kücükyildiz forlater ledelsen for HELIN S.M.B.A. etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHELIN S.M.B.A.HELIN S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Ihsan Sabri Kücükyildiz er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2011AdresseendringHELIN S.M.B.A.HELIN S.M.B.A. flytter til ny adresse i Valby. Ihsan Sabri Kücükyildiz er medlem af ledelsen.Se mere
15. august 2011Regnskap for 2010 offentligjortHELIN S.M.B.A.HELIN S.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 28. mai 2010 til 31. desember 2010. Ihsan Sabri Kücükyildiz er medlem af ledelsen.Se mere
12. mai 2011Ny bransje: RestauranterHELIN S.M.B.A.Tidligere bransje: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Ihsan Sabri Kücükyildiz er medlem af ledelsen.Se mere